THE MOTHERS' UNION OF THE DIOCESE OF RIPON AND LEEDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christian care for families
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Calderdale
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1164024 MOTHERS' UNION, DIOCESE OF LEEDS
- 06 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- 29 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- M U (Enw gwaith)
- THE MOTHERS' UNION (DIOCESE OF RIPON) BRANCH (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.94k | £62.77k | £59.25k | £63.98k | £56.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.57k | £62.83k | £57.91k | £60.23k | £66.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 11 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 11 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 19 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 19 Mai 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Mai 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 08 Mehefin 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 08 Mehefin 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 1926
Gwrthrychau elusennol
1. TO UPHOLD THE SANCTITY OF MARRIAGE. 2. TO AWAKEN IN ALL MOTHERS A SENSE OF THEIR GREAT RESPONSIBILITY IN THE TRAINING OF THEIR BOYS AND GIRLS - THE FATHERS AND MOTHERS OF THE FUTURE. 3. TO ORGANISE IN EVERY PLACE A BAND OF MOTHERS WHO WILL UNITE IN PRAYER, AND SEEK BY THEIR OWN EXAMPLE TO LEAD THEIR FAMILIES IN PURITY AND HOLINESS OF LIFE.
Maes buddion
DIOCESE OF RIPON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window