ymddiriedolwyr THE BRITISH ORNITHOLOGISTS' UNION
Rhif yr elusen: 249877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Graeme Buchanan | Cadeirydd | 05 April 2023 |
|
|
||||
Dr Catriona Morrison | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Dr Stuart Sharp | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Dr Alexander Lees | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Dr Mark James Eddowes | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Dr Catharine Horswill | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Dr Lucy Joanna Yates | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Brian Bradbury | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Dr Thomas Michael Finch | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Dr Mark Alexander Eaton | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Dr Rosemarie Kentie | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Dr Sonya May Clegg | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Dr Julie Anne Ogilvie Miller | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||
Graham Frank Appleton | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.