Dogfen lywodraethu THE BRITISH SOCIETY OF RHEOLOGY
Rhif yr elusen: 249967

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/09/1966 AS AMENDED ON 15/04/2009 AS AMENDED ON 19/04/2011 AS AMENDED ON 19 APR 2016 AS AMENDED ON 11 APR 2017 AS AMENDED ON 13 MAY 2020 AS AMENDED ON 05 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SCIENTIFIC INQUIRY AND THE DIFFUSION TO THE PUBLIC OF KNOWLEDGE CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF PURE AND APPLIED RHEOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.