ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY OF RHEOLOGY
Rhif yr elusen: 249967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Maria Charalambides | Cadeirydd | 06 April 2022 |
|
|
||||
Joshua Stephen Edward Marsh | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Dr Richard Simon Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Joseph Hodges | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Dr Anders Aufderhorst-Roberts | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Ness | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Dr Francesco Del Guidice | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Prof Richard Stuart Graham | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Lewis Thompson | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Dr Monica S N Oliveira | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Dr Claire McIlroy | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Dr Richard L Watson | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Manlio Tassieri | Ymddiriedolwr | 26 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.