CECIL PILKINGTON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 249997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The capital and income of the Trust shall be applied to such charitable corporations, trusts, associations, or institutions for charitable purposes as the trustees in their absolute discretion shall decide and for the preservation of trust land and buildings for the benefit of the nation or the inhabitants for the time being.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 October 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Vanessa Pilkington Ymddiriedolwr 20 April 2012
PILOZZO CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HELOISE PILKINGTON Ymddiriedolwr 20 April 2012
Dim ar gofnod
MARK RUPERT FEENY Ymddiriedolwr
THE ARTHUR KAY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RIMMER MEMORIAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CASTANEA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NML FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
EARLY MUSIC AS EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE VIRGINIE KEULEYAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ARNOLD PHILIP PILKINGTON Ymddiriedolwr
PILKINGTON CHARITIES FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod
THE GENERAL CHARITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/10/2019 05/10/2020 05/10/2021 05/10/2022 05/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £341.39k £325.56k £437.95k £466.59k £521.97k
Cyfanswm gwariant £431.13k £413.90k £561.44k £642.65k £807.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £46.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £429.14k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £46.39k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £703.45k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £104.21k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £26.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £642.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £104.21k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £12

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 05/10/2019 05/10/2020 05/10/2021 05/10/2022 05/10/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £1.54m
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £19.72m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £2.59m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £23.40k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Hydref 2023 29 Hydref 2024 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Hydref 2023 29 Hydref 2024 85 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Hydref 2022 15 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Hydref 2022 15 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Hydref 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Hydref 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Hydref 2020 04 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Hydref 2020 04 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Hydref 2019 05 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Hydref 2019 05 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DUNCAN SHEARD GLASS
CASTLE CHAMBERS
43 CASTLE STREET
LIVERPOOL
L2 9TL
Ffôn:
0151 294 5400
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael