Hanes ariannol HALLIWICK ASSOCIATION OF SWIMMING THERAPY

Rhif yr elusen: 250008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.69k £6.82k £14.71k £15.40k £16.54k
Cyfanswm gwariant £14.57k £14.82k £12.76k £15.99k £14.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A