THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BURNHAM-ON-SEA WAR MEMORIAL HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide funds to cover improvements to Burnham On Sea hospital for the benefit of patients and staff or to purchase equipment for use at the hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 14 Mai 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 294913 COMMUNITY MEDICAL EQUIPMENT FUND
- 03 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceri Joyce | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
John Vowles | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Linda Susan Hamilton | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Lucy Hamilton | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Amy Louise Dyer | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Paul Gilbert Hambleton | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|||||
Eileen Shaw | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
JON COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.69k | £11.88k | £21.61k | £28.06k | £20.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.11k | £19.69k | £14.92k | £30.27k | £27.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES OF THE LEAGUE, AS AMENDED 11 JUNE 1997 AND 8 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC OF BUMHAM-ON-SEA, HIGHBRIDGE AND DISTRICT IN THE HOSPITAL, THE WELFARE OF THE PATIENTS AND STAFF AND TO SUPPORT THE WORK OF THE HOSPITAL BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE. 3.2 TO MAINTAIN GOOD RELATIONS BETWEEN THE FRIENDS, THE MANAGEMENT OF THE HOSPITAL AND THE MANAGEMENT OF THE SOMERSET PRIMARY CARE TRUST. 3.3 TO PROVIDE FUNDS AND MANAGE SUCH FUNDS AS ARE AVAILABLE FOR THE PURPOSE OF SUPPLEMENTING THE RESOURCES OF THE HOSPITAL, IN CONJUNCTION WITH ADVICE AND CONSULTATION WITH HOSPITAL MANAGERS. 3.4 TO ASSIST IN THE RECRUITMENT OF VOLUNTARY WORKERS IN AND FOR THE HOSPITAL. 3.5 TO PROVIDE A LINK BETWEEN THE HOSPITAL AND THE COMMUNITY IT SERVES. 3.6 TO OBTAIN THE CO-OPERATION OF OTHER BODIES FOR THE BENEFIT OF SERVICES PROVIDED BY THE HOSPITAL. 3.7 TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM.
Maes buddion
BURNHAM-ON-SEA, HIGHRIDGE AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Royal Sands
WESTON-SUPER-MARE
Avon
BS23 4NH
- Ffôn:
- 07946886653
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window