THE EAST MIDLAND BAPTIST TRUST COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 250068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Acts as Holding Trustee for Baptist Churches in the East Midlands, approves modifications to buildings, makes grants and loans enabling work to be carried out.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £65,064
Cyfanswm gwariant: £40,564

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Swydd Derby
  • Swydd Gaerl?r
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mai 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION (INCORPORATED) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev David Charles Harvey Ymddiriedolwr 01 November 2024
EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew David Smallridge Ymddiriedolwr 10 October 2024
EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM AND MARY HART FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MELTON MOWBRAY BAPTIST CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr Christopher Douglas Hanning Ymddiriedolwr 23 January 2020
WHETSTONE BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Gary Niven Anderson Ymddiriedolwr 23 January 2020
Dim ar gofnod
Rev MARK CLAY Ymddiriedolwr 10 October 2016
ST HILD CENTRE FOR BAPTIST MINISTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM AND MARY HART FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £68.45k £42.46k £25.51k £33.87k £65.06k
Cyfanswm gwariant £51.61k £34.42k £38.41k £28.26k £40.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 02 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 19 JANUARY 2004 AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION (MADE UNDER SECTION 96(5) OF THE CHARITIES ACT 1993) AND DATED 26 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
1 THE PAYMENT OF OR CONTRIBUTION TOWARDS THE PURCHASE AND ACQUISITION OF LAND EITHER WITH OR WITHOUT BUILDINGS THEREOF AS SITES FOR CHURCHES SUCH LAND TO BE SETTLED UPON CHARITABLE TRUSTS 2 FOR OR TOWARDS THE REPAYMENT OF MONIES BORROWED BY A CHURCH AND EXPENDED FOR THE PURPOSE SPECIFIED IN CLAUSE 1
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 26 Mai 2004 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
EMBA Office
C/o West Bridgford Baptist Church
Melton Road
West Bridgford
NOTTINGHAM
Ffôn:
07763 401 793