Hanes ariannol CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE BENTINCK HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 250084
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/01/2006 | 28/01/2007 | 28/01/2008 | 28/01/2009 | 28/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £682 | £816 | £816 | £754 | £139 | |
|
Cyfanswm gwariant | £375 | £900 | £900 | £1.45k | £100 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.