Hanes ariannol WARRINGTON YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 250114
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £299.18k £297.91k £245.10k £185.45k £188.92k
Cyfanswm gwariant £309.34k £298.94k £242.62k £212.24k £385.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £171.81k £92.94k £84.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.20k £0 £0