ymddiriedolwyr STEPNEY RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 250130
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN HORLOR | Cadeirydd | 20 January 2020 |
|
|
||||
Ellie Kershaw Ms | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Shuhel Malique | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Councillor Abdul Wahid | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Clive Buckman | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Darren Williams | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Lee Fearon | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
JENNIFER YEATMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sheila McQuade | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.