Hanes ariannol Chipperfield Village Hall
Rhif yr elusen: 250164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.36k | £22.78k | £29.78k | £29.15k | £18.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.64k | £25.12k | £14.29k | £14.23k | £22.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £500 | £500 | £500 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.13k | £1.75k | £23.56k | £10.25k | £1.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.