Hanes ariannol FAMILY PLANNING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 250187
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.78m | £1.34m | £1.39m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.88m | £1.28m | £1.21m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £707.89k | £264.65k | £200.49k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £319.13k | £582.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.78k | £38.85k | £9.44k | £152.35k | £22.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.66m | £1.33m | £1.23m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £256.51k | £78.83k | £568 | £3.09k | £2.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £17.50k | £0 | £137.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.74m | £1.84m | £1.28m | £1.20m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £595 | £5.37k | £10.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.75k | £20.51k | £0 | £11.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £32.00k | £12.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.