ymddiriedolwyr FORCES WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 250335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Jackman | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|||||||||||||
Rev Alan Cobain CF | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||||||||||
Lt Col Andrew Ledger OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr Alexander Goodwin | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Lt Col Daniel John Rawlins | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Dr Lydia Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Squadron Leader Angela Glasby RAF | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Christopher Shimmen | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Group Captain Michael Geoffrey Oldham | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||||||||||
Rev Stephen Robbins | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||||||||||
Lt Col Mark John Robert Nash | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Jane Guyer | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||||||||||
Lt Col Richard Miller | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.