THE PALMER BROTHERS TRUST FOR THE ELDERLY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- 08 Gorffennaf 2005: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £672 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 11 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 26TH SEPTEMBER 1966 AND SCHEME OF 2ND JULY 1974.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE AREA OF BENEFIT. THE TERM "THE AGED" MEANING ANY PERSON WHO IS OF AN AGE WHEREBY HE OR SHE IS OR WOULD BE AT THE TIME ENTITLED TO A STATE OLD AGE PENSION. COLCHESTER AS CONSTITUTED IMMEDIATELY BEFORE 1ST APRIL 1974.
Maes buddion
DISTRICTS OF COLCHESTER AND TENDRING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window