ymddiriedolwyr IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING
Rhif yr elusen: 250397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Elliott | Cadeirydd | 17 November 2021 |
|
|
||||
Christina Fotinaki | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Batt | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Peter Richard Gareth Meager | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Juliet Joyce Diener | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Leanne Kirkham | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Thomas William Hobden | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Frederick William Patrick Way | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Lynn Angharad Turner | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Jeremy Kean | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||
Keith-Derrick Randolph | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Sho Shibata | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.