Dersingham Parochial Church Council

Rhif yr elusen: 250450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Church of St Nicholas, Dersingham is part of The Church of England whose mission is:- To proclaim the good news of the kingdom. To teach, baptise and nurture new believers. To respond to human need by loving service. To seek to transform unjust structures of society. To strive to safeguard the integrity of creation and sustain the life of the earth.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £162,725
Cyfanswm gwariant: £141,757

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Medi 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DERSINGHAM PAROCHIAL CHURCH COUNCIL (Enw gwaith)
  • FUNDS HELD IN CONNEXION WITH ST NICHOLAS' CHURCH, DERSINGHAM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MARK ANDREW CAPRON Cadeirydd 25 April 2016
DERSINGHAM UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY FOR A SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Hilda Anne Hynde Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Jill Kirbyshire Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Ronald Gordon Cossou Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Susan Asbridge Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Emma Dinmore Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
Margaret Anderson Mrs Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
Jane Dorothy Churchill Ymddiriedolwr 27 April 2020
Dim ar gofnod
Clive Edward Browne Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
PATRICIA OUGHTIBRIDGE Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod
KATRINA MUNDY Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod
THOMAS WHEELER Ymddiriedolwr 07 April 2013
Dim ar gofnod
NEIL JOHN ADAMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £134.49k £109.71k £125.73k £136.03k £162.73k
Cyfanswm gwariant £137.95k £112.91k £108.49k £100.76k £141.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.75k £5.00k £40.70k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 22 OCTOBER 1959
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY PURPOSE IN CONNECTION WITH THE DERSINGHAM CHURCH WHICH THE VICAR AND CHURCHWARDENS CONSIDER PROPER
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 04 Medi 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25B Station Road
Dersingham
KING'S LYNN
Norfolk
PE31 6PR
Ffôn:
01485543951