LYTHAM ST ANNES AND FYLDE BRANCH, YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To achieve these objectives the Y.M.C.A. will provide high quality programmes in four integrated areas: 1. Housing 2. Young People 3. Outdoor Education 4. Physical Activity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blackburn With Darwen
- Blackpool
- Cumbria
- Dinas Bradford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175323 YMCA TRUST
- 15 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- 30 Ebrill 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.88k | £564.27k | £246.26k | £124.82k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.48k | £31.17k | £41.65k | £37.46k | £5.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £450.16k | £112.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £110.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £450.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £4.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £31.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 09 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 09 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 23 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 23 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 04 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 04 Rhagfyr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION YMCA AS AMENDED 22 NOVEMBER 2000 AS AMENDED ON 23 JUL 2012
Gwrthrychau elusennol
(1) TO UNITE THOSE WHO, REGARDING JESUS CHRIST AS THEIR GOD AND SAVIOUR ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES, DESIRE TO BE HIS DISCIPLES IN THEIR FAITH AND IN THEIR LIFE, AND TO ASSOCIATE THEIR EFFORTS FOR THE EXTENSION OF HIS KINGDOM. (2) TO LEAD YOUNG PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO FULLNESS OF LIFE IN HIM. (3) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (4) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATION FOR PERSONS OF ALL AGES WITH THE OBJECT OF DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR SPIRITUAL CAPACITIES. (5) TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF PERSONS OF ALL AGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES. (6) TO PROVIDE RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR PERSONS OF ALL AGES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
LYTHAM ST. ANNES AND THE FYLDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window