Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION (BLACKHALL BRANCH)

Rhif yr elusen: 250805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.10k £16.21k £15.56k £2.12k £2.20k
Cyfanswm gwariant £3.13k £20.73k £17.45k £1.05k £894
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A