Hanes ariannol THE ARMY MUSEUMS OGILBY TRUST
Rhif yr elusen: 250907
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 09/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.81k | £2.06m | £2.14m | £2.19m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.08k | £2.94m | £3.80m | £3.79m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.54m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £435 | £548 | £2.69k | £10.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £46 | £127 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £133.66k | £2.02m | £2.10m | £1.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £126.27k | £128.19k | £89.20k | £68.72k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.80m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £2.92m | £3.78m | £3.77m | £2.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £19.14k | £20.34k | £19.20k | £14.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.18k | £8.28k | £14.88k | £56.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £2.70m | £3.42m | £325.44k | £1.54m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £19.14k | £20.34k | £19.20k | £14.69k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.