Hanes ariannol THE MARISTOW TRUST

Rhif yr elusen: 250953
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £330.08k £228.34k £407.03k £451.68k £310.21k
Cyfanswm gwariant £241.07k £361.97k £413.82k £378.97k £298.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A