Hanes ariannol DONCASTER YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 250973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £780.90k | £667.91k | £590.35k | £723.21k | £585.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £593.54k | £603.64k | £612.92k | £605.64k | £714.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £170.00k | £170.27k | £107.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.70k | £49.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £159.92k | £43.99k | £75.56k | £159.51k | £10.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.23k | £32.26k | £308 | £3.37k | £6.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £573.39k | £584.35k | £509.71k | £539.38k | £537.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.82k | £7.30k | £3.75k | £7.50k | £13.54k | |
|
Incwm - Arall | £6.55k | £0 | £1.02k | £13.44k | £17.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £150.00k | £36.84k | £9.37k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £593.54k | £581.16k | £584.80k | £605.64k | £688.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £22.48k | £28.12k | £0 | £25.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.53k | £4.65k | £4.65k | £6.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.12k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.