ymddiriedolwyr HIGH HALSTOW RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 250996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PHILIP GILCHRIST MYATT | Cadeirydd |
|
||||||
Tamsin Stowers | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||
Natasha Turner | Ymddiriedolwr | 27 June 2015 |
|
|
||||
JUNE COLLINS | Ymddiriedolwr | 11 June 2013 |
|
|||||
STUART BAILEY | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE PEEK | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.