ALEXANDERS DISCOUNT COMPANY LIMITED CLERKS WIDOWS AND CHILDRENS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help the Elderly
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole CIB Trustees Ltd | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £1.02k | £1.05k | £1.08k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93k | £1.02k | £1.02k | £1.08k | £1.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mai 2024 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 7TH MARCH 1893. HIGH COURT ORDER DATED 5TH MAY 1964.
Gwrthrychau elusennol
INCOME OF THE FUNDS FOR THE BENEFIT OF (I) ANY POOR PERSON OR PERSONS FORMERLY EMPLOYED IN THE OFFICES OF ALEXANDERS DISCOUNT COMPANY LIMITED (FOMERLY ALEXANDER & COMPANY LIMITED) OTHER THA DIRECTORS OF THE SAID COMPANY WHO SHALL HAVE LEFT SUCH COMPANY'S EMPLOYMENT OWING TO MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY AND (II) ANY POOR WIDOWS OR POOR CHILDREN OF ANY PERSONS FORMERLY EMPLOYED IN THE OFFICES OF THE SAID COMPANY (OTHER THAN DIRECTORS OF THE SAID COMPANY) WHO SHALL HAVE DIED WHILE IN SUCH EMPLOYMENT OR WHILE IN RECEIPT OF A PENSION OR RETIRING ALLOWANCE IN RESPECT OF SUCH EMPLOYMENT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Credit Agricole C I B Trustees Ltd
Broadwalk House
5 Appold Street
LONDON
EC2A 2DA
- Ffôn:
- 02072147110
- E-bost:
- Adrian.Tubbs@ca-cib.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window