ymddiriedolwyr Friends of Caterham Dene Hospital
Rhif yr elusen: 251089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERENICE CARMAN FRITH | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Hetty Duck | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Geraint Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
Jane Hampson | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Linda Woodland | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
John Hazell | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Stephen Peter Slade | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
JEAN MALLERY | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
ROSEMARY BAILEY | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.