Hanes ariannol TRUST PROPERTY AND FUNDS ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE GERMAN LUTHERAN CHURCH (KNOWN AS THE HAMBURG LUTHERAN CHURCH) AT DALSTON
Rhif yr elusen: 251121
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/01/2009 | 05/01/2010 | 05/01/2011 | 05/01/2012 | 05/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.31k | £22.37k | £24.40k | £31.62k | £30.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.58k | £27.20k | £30.96k | £23.67k | £30.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.