Ymddiriedolwyr RHYL & DISTRICT MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 251183

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jones | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|
||||
Katriona Harrison-Jones | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Jane Crinigan | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Maxine Bradshaw | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Angela Griffiths | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Gail Astle | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Lisa Tudball | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Ashley McAllister | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Carol Williams | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Delwen Harper | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.