Hanes ariannol WYCLIFFE UK LIMITED
Rhif yr elusen: 251233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26m | £7.19m | £8.35m | £9.38m | £9.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.19m | £7.83m | £7.86m | £8.64m | £9.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.11m | £7.04m | £8.30m | £9.29m | £9.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.46k | £17.12k | £15.37k | £10.66k | £16.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126.56k | £106.34k | £36.75k | £32.48k | £206.02k | |
|
Incwm - Arall | £5.98k | £25.13k | £1.91k | £42.93k | £2.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £690.23k | £369.85k | £690.03k | £1.19m | £381.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.67m | £7.50m | £7.56m | £8.25m | £8.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £519.65k | £328.57k | £306.49k | £387.98k | £782.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.70k | £18.76k | £28.03k | £38.23k | £34.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.24m | £1.11m | £1.12m | £1.76m | £2.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.04k | £19.26k | £6.31k | £7.96k | £12.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.