WYCLIFFE UK LIMITED

Rhif yr elusen: 251233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Wycliffe UK exists to enable all peoples to engage with the Bible in a language which speaks to their heart. Activities focus on raising awareness of the need for Bible translation into languages without Christian Scripture, and resourcing international partners with people, prayer, and financial support to enable successful translation projects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Angola
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bangladesh
  • Benin
  • Botswana
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Byrma
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • De Affrica
  • De Corea
  • Ethiopia
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Ghana
  • Gogledd Iwerddon
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Thai
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Mali
  • Mecsico
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nepal
  • Niger
  • Nigeria
  • Norwy
  • Papua Guinea Newydd
  • Philipinas
  • Rwmania
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Slofacia
  • Sweden
  • Tanzania
  • Tchad
  • Togo
  • Twrci
  • Uganda
  • Unol Daleithiau
  • Y Ffindir
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1075557 THE RICON TRUST
  • 11 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178711 NORTH SHIELDS CHRISTIAN FELLOWSHIP
  • 22 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WBT (Enw gwaith)
  • WYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS (Enw gwaith)
  • WYCLIFFE UK (Enw gwaith)
  • VISION 2025 (Enw blaenorol)
  • WYCLIFFE CENTRE (Enw blaenorol)
  • WYNET (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Jules Steinegger Cadeirydd 13 June 2013
COLKINS MILL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
STEWARDSHIP SERVICES (UKET) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Louise Bradley Ymddiriedolwr 21 June 2023
Dim ar gofnod
Mary Jane Comont Ymddiriedolwr 21 June 2023
Dim ar gofnod
Folajimi Ayodele Adedoyin Ymddiriedolwr 29 September 2021
CHRISTIANS AGAINST POVERTY
Derbyniwyd: Ar amser
James Turner Ymddiriedolwr 18 March 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CHESHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Helen Jean Benton Ymddiriedolwr 21 March 2018
Dim ar gofnod
Kevin Stewart Ashman Ymddiriedolwr 13 December 2017
OMF INTERNATIONAL (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
INTERNATIONAL SERVICE FELLOWSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR Ian Kenneth Kirby Ymddiriedolwr 15 December 2016
Dim ar gofnod
KENNETH MACANGUS MACKENZIE Ymddiriedolwr 01 December 1995
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.26m £7.19m £8.35m £9.38m £9.34m
Cyfanswm gwariant £8.19m £7.83m £7.86m £8.64m £9.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £7.11m £7.04m £8.30m £9.29m £9.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £15.46k £17.12k £15.37k £10.66k £16.03k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £126.56k £106.34k £36.75k £32.48k £206.02k
Incwm - Arall £5.98k £25.13k £1.91k £42.93k £2.03k
Incwm - Cymynroddion £690.23k £369.85k £690.03k £1.19m £381.56k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.67m £7.50m £7.56m £8.25m £8.60m
Gwariant - Ar godi arian £519.65k £328.57k £306.49k £387.98k £782.27k
Gwariant - Llywodraethu £19.70k £18.76k £28.03k £38.23k £34.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.24m £1.11m £1.12m £1.76m £2.00m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £21.04k £19.26k £6.31k £7.96k £12.19k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £43.63k £0 £0 £0 £29.72k
Buddsoddiadau tymor hir £5.71m £1.70m £1.84m £1.57m £2.73m
Cyfanswm asedau £1.33m £4.57m £5.17m £5.98m £4.81m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £316.11k £253.63k £236.13k £320.09k £252.91k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 11 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 14 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 14 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wycliffe Bible Translators
CMS House
Watlington Road
Oxford
OX4 6BZ
Ffôn:
0300 303 1111