ymddiriedolwyr WYCLIFFE UK LIMITED
Rhif yr elusen: 251233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jules Steinegger | Cadeirydd | 13 June 2013 |
|
|||||
Rachel Louise Bradley | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Mary Jane Comont | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Folajimi Ayodele Adedoyin | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
James Turner | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|||||
Rebecca Helen Jean Benton | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
James Niblett | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|||||
DR Ian Kenneth Kirby | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||
KENNETH MACANGUS MACKENZIE | Ymddiriedolwr | 01 December 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.