BARRY YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Barry YMCA aims to provide in the communtity a meeting place where friendships and activities can be shared, which stimulates and challenges its members, in an environment that enables them to take reposibility and find a sense of achievment. It does this by offering a diverse programme of sport, education, social and play, services to its members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£781,359
Roddion a chymynroddion | £97.57k | |
Weithgareddau elusennol | £634.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £45.42k | |
Buddsoddiadau | £4.06k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£727,786
Codi arian | £27.08k | |
Weithgareddau elusennol | £700.70k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £27.08k | |
Gwariant elusennol | £700.70k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £53.57k |
Pobl

25 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
- YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION, BARRY BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Leeves | Ymddiriedolwr | 28 March 2025 |
|
|
||||
Cllr William Hennessy | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Cllr Howard Hamilton | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
John Hill-Tout | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Kevin Ruwersma | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Cllr Emma Goodjohn | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Cllr Ewan Goodjohn | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Geoff Davies | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Stella Weston | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
LINDA RAY OWENS | Ymddiriedolwr | 12 March 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500.64k | £436.52k | £453.33k | £586.91k | £781.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £534.96k | £454.91k | £510.76k | £576.46k | £727.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £185.68k | £40.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.66k | N/A | N/A | £42.16k | £97.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.16k | N/A | N/A | £38.26k | £45.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.34k | N/A | N/A | £506.24k | £634.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19 | N/A | N/A | £254 | £4.06k | |
|
Incwm - Arall | £6.46k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £521.42k | N/A | N/A | £561.06k | £700.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.54k | N/A | N/A | £15.40k | £27.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.06m | N/A | N/A | £2.85m | £2.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £74.21k | N/A | N/A | £201.93k | £235.37k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £293.74k | N/A | N/A | £280.20k | £272.45k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION Y.M.C.A., AS AMENDED ON 1 JUNE 2004, 22 APRIL 2005 AND 4 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
FIRST, TO LEAD YOUNG PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO THE FULLNESS OF LIFE IN HIM AND, SECONDLY, TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR YOUNG MAN AND WOMAN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE.
Maes buddion
BARRY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA
Court Road
Cadoxton
BARRY
CF63 4EE
- Ffôn:
- 01446724006
- E-bost:
- admin@ymcabarry.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window