Hanes ariannol YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION, PORT TALBOT BRANCH
Rhif yr elusen: 251249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (189 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.27k | £312.71k | £442.79k | £331.47k | £404.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £368.73k | £350.18k | £303.78k | £426.37k | £436.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £251.54k | £235.26k | £218.84k | £290.01k | £281.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.