Hanes ariannol THE WOODLANDS QUAKER HOME FOR OLDER PEOPLE

Rhif yr elusen: 251274
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £789.45k £841.56k £875.70k £902.70k £927.20k
Cyfanswm gwariant £775.47k £841.81k £904.76k £949.57k £964.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £7.48k £15.06k £9.85k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £840.20k £873.80k £924.37k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £21.63k £22.12k £16.50k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £2.42k £10.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £898.84k £940.17k £956.63k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £5.91k £9.40k £7.39k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0