Hanes ariannol CHARITY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE ROMAN CATHOLIC DIOCESES OF SOUTHWARK AND ARUNDEL AND BRIGHTON
Rhif yr elusen: 251342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.22m | £175.38k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £915.21k | £958.54k | £3.42m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £59.86k | £14.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £309.78k | £496.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £58.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £612.15k | £604.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.24k | £17.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £78.38k | £44.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £132.21k | £350.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £915.21k | £958.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.06k | £9.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.