ymddiriedolwyr PARDSHAW MONTHLY MEETING SOCIETY OF FRIENDS-WRIGHT'S ESTATE (OR HENRY WRIGHT'S TRUST)
Rhif yr elusen: 251360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDITH MAUREEN LOFTHOUSE | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|||||||
Lesley Mary Smith | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||||
GLENN TOMKINSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||||
RICHARD ANTHONY GERRARD PARKER | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||||
WILLIAM ERNEST BEWLEY | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||||
Patricia Mildred Jagger | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.