Ymddiriedolwyr CIRENCESTER CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 251381

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Boydell | Cadeirydd | 18 March 2024 |
|
|
||||
Lynne Julia Tuttle | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Robert Edwin Tuttle | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Prof Peter Vujakovic | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Christina Ibbotson | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Anita Kay | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Richard Martin Green | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Stephen Mark Fearn | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
JAMES CECIL HARBORD | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Gary Selwyn | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.