FRIENDS OF BOLTON MUSEUM AND ART GALLERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To act as a support organisation for Bolton Museum, Art Gallery and Aquarium, raising funds for the purchase of artefacts and also to financially assist in improvements to the galleries/aquarium.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bolton
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1038507 FRIENDS OF SMITHILLS HALL
- 16 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
- 19 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.76k | £18.00k | £14.52k | £9.93k | £8.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.82k | £16.42k | £19.54k | £10.15k | £8.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 03 Gorffennaf 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 03 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES JANUARY 20 1967
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE AND PROMOTE APPRECIATION OF THE FINE ARTS AND MUSEUM ACTIVITIES WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE ACTIVITIES OF THE BOLTON CORPORATION MUSEUM AND ART GALLERY AND TO PROVIDE MONEY FOR THE PURCHASE BY THE TRUSTEES OF THE SOCIETY OF MUSEUM OBJECTS AND PICTURES, SCULPTURES AND OTHER WORKS OF ART, AND FOR SUCH OTHER PURPOSES FOR THE ENCOURAGEMENT OF MUSEUM ACTIVITIES AND OF THE FINE ARTS AS MAY BY LAW DE DEEMED TO BE CHARITABLE.
Maes buddion
BOLTON METROPOLITAN BOROUGH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window