THE BORROWELL CLERGY HOMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for retired Anglican clergy and partners
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 28 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
- THE BORROWELL CLERGY HOME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER JEAN ALFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARK LOVEGROVE | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Kathleen Henry | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDWARD PETTIFOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RIGHT REVD DR CHRISTOPHER COCKSWORTH BISHOP OF COVENTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.39k | £53.16k | £54.18k | £58.05k | £52.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.49k | £32.34k | £30.61k | £68.68k | £40.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Mai 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Mai 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL OF ELLEN MADELINE MARGETTS PROVED AT BIRMINGHAM 30TH OCTOBER 1940 DECLARATION OF TRUST DATED 21ST JULY 1941 AND SCHEME OF THE 9TH JANUARY 1962. AS ALTERED OR AFFECTED BY THE COMMISSIONERS SCHEME OF 4TH JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
1. MAINTENANCE OF HOMES FOR: (A) THE PERMANENT RESIDENCE AND RETIREMENT OF MEN AND WOMEN OF THE CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND, WITH THEIR SPOUSES AND DEPENDENT CHILDREN, WHO SHALL BE IN REDUCED CIRCUMSTANCES AND SHALL BY REASON OF AGE, SICKNESS OR BODILY INFIRMITY BE WHOLLY OR PARTLY INCAPACITATED FROM HOLDING OR CONTINUING TO HOLD ANY PREFERMENT; (B) THE TEMPORARY REST RELIEF OR RECUPERATION OF SICK OR INFIRM MEN OR WOMEN OF THE CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND IN REDUCED CIRCUMSTANCES. 2. (A) THE TEMPORARY REST, RELIEF OR RECUPERATION OF MEN OR WOMEN OF REDUCED CIRCUMSTANCES, AND (B) THE PERMANENT RESIDENCE AND RETIREMENT OF SUCH MEN OR WOMEN AS IMMEDIATELY BEFORE MENTIONED IN PARAGRAPH (A) WITH PREFERENCE FOR SUCH MEN OR WOMEN WHO ARE THE WIDOWS OR WIDOWERS OF DECEASED CLERGYMEN OR WOMEN FORMERLY RESIDENT IN THE HOMES.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Dencer Drive
KENILWORTH
Warwickshire
CV8 2RU
- Ffôn:
- 01926852085
- E-bost:
- markdlovegrove@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window