Ymddiriedolwyr THE MELANIE KLEIN TRUST
Rhif yr elusen: 251672

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR GIGLIOLA FORNARI SPOTO PHD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Elizabeth Lynn Gibb | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Roberto Marongiu | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Professor Daniel Mark Pick | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Francesca Hume | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Susan Lawrence | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Dr Helga Skogstad | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Anne Amos | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
DR DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
||||
PRISCILLA ROTH | Ymddiriedolwr | 19 July 2013 |
|
|
||||
Dr Catalina Bronstein | Ymddiriedolwr | 03 February 2011 |
|
|
||||
Dr MICHAEL FELDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.