BEVERLEY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations and Gifts to clients of the Westwood Community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1967: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- WESTWOOD HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS (Enw gwaith)
- EAST YORKSHIRE COMMUNITY LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- THE EAST YORKSHIRE MENTAL HEALTH LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BROADGATE HOSPITAL (Enw blaenorol)
- WESTWOOD HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83k | £280 | £422 | £562 | |
|
Cyfanswm gwariant | £857 | £2.63k | £354 | £410 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 25 Awst 2010 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 14 Mawrth 2009 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH JANUARY 1962 AS AMENDED 10TH APRIL 1990 AND 25TH JULY 1995 AND 5TH SEPTEMBER 1995 AND 28TH JUNE 2000 AND 27 APRIL 2005 AND 2 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE WESTWOOD HOSPITAL AND OTHER PEOPLE IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, INFIRM OR IN NEED OF ASSISTANCE (INCLUDING THE MENTALLY ILL). THIS WILL BE DONE IN CONSULTATION WITH THE RELEVANT PROFESSIONALS INVOLVED IN THE INDIVIDUAL'S CARE. 2. TO SUPPORT CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL AND IN THE COMMUNITY
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window