THE KING'S COLLEGE HOSPITAL NURSES' LEAGUE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides assistance to King's College Hospital Nurses and Midwives wherever they may be in the world, and whether members of the King's College Hospital Nurses League or not.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER MARGARET COLEMAN | Cadeirydd | 11 July 2011 |
|
|||||
JANE KATHERINE JARVIS | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||
DIANA MARY FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.52k | £43.17k | £6.17k | £14.79k | £9.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.90k | £10.28k | £24.59k | £22.56k | £33.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 09 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18TH AUGUST 1938 AS SUPPLEMENTED 12TH JUNE 1970
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NECESSITOUS CASES AND ASSISTANCE TO NURSES OF KING,S COLLEGE HOSPITAL WHETHER MEMBERS OF THE LEAGUE OR NOT TO ENABLE THEM TO TAKE ADDITIONAL POST GRADUATE TRAINING AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES OF THE BENEVOLENT FUND. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2(B) OF THE TRUST DEED).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
389 TOPSHAM ROAD
EXETER
EX2 6HB
- Ffôn:
- 01392876415
- E-bost:
- jkjarvis05@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window