COUNCIL OF VOLUNTARY WELFARE WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CVWW works under the auspices of a Ministry of Defence Charter in coordinating the work of Christian member organisations which support the Armed Services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Westminster
- Cyprus
- Gogledd Iwerddon
- Ynysoedd Falkland
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 03 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
- CVWW (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Woodhouse | Cadeirydd | 24 June 2015 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Joseph Patrick Petty | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Rev Scott James Sinclair Shackleton | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
ANDREW DAKIN | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Lt Col , Dr Martin Gliniecki QGM, CEng | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Rev Nicholas Gosnell | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
Major Colin Stevens | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.60k | £34.15k | £34.15k | £34.15k | £35.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.21k | £32.29k | £32.72k | £31.01k | £26.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.50k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH FEBRUARY 1967 AS AMENDED 5TH MARCH 1997
Gwrthrychau elusennol
ADVANCE THE CHARITABLE WORK CARRIED ON BY MEMBER ORGANISATIONS AMONG THE ARMED FORCES OF THE CROWN
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROOM 2-20
WELLINGTON BARRACKS
BIRDCAGE WALK
LONDON
SW1E 6HQ
- Ffôn:
- 020 3903 6027
- E-bost:
- gensec@cvww.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window