CHARITY OF ROBERT BROOKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees apply the income of the Charity in relieving individually or generally women aged 40 years or over who are former pupils of the school belonging to the Educational Foundation of Philip and Sarah Stanford, in the parish of Laceby and elsewhere, and who are in conditions of need, hardship and distress by making grants of money or providing or paying for items, services or facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 23 Mai 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER CHAMBERS | Cadeirydd |
|
||||||
Karin Lund | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
BRIDGET AGNES METCALF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN TURNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE MARGARET SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239 | £294 | £241 | £245 | £245 | |
|
Cyfanswm gwariant | £945 | £1.00k | £800 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 22 FEBRUARY 1988.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER INDIVIDUALLY OR GENERALLY WOMEN AGED 40 YEARS OR OVER WHO ARE FORMER PUPILS OF THE SCHOOL BELONGING TO THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF PHILIP AND SARAH STANFORD IN THE ANCIENT PARISH OF BARNOLDBY LE BECK, AND WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF SUCH PERSONS: PROVIDED THAT PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO SUCH WOMEN AS AFORESAID WHO ARE DESCENDANTS OF WILLIAM BROOKS, THE FATHER OF THE FOUNDER OF THE CHARITY. (FOR FURTHER DEATILS SEE CLAUSE 21 OF THE SCHEME).
Maes buddion
PARISH OF LACEBY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
142 CAISTOR ROAD
LACEBY
GRIMSBY
DN37 7JG
- Ffôn:
- 01472590418
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window