Hanes ariannol JONES AND CLEAVES ELEEMOSYNARY CHARITY

Rhif yr elusen: 251893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.33k £4.61k £5.11k £5.23k £5.35k
Cyfanswm gwariant £5.33k £4.61k £5.10k £5.26k £2.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A