Hanes ariannol WESTLEIGH OLD PEOPLES WELFARE CENTRE
Rhif yr elusen: 251949
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 01/04/2010 | 11/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.15k | £10.03k | £10.03k | £5.56k | £7.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.65k | £11.63k | £11.63k | £7.25k | £7.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.