Hanes ariannol CARLISLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 251977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38m | £9.30m | £8.75m | £9.17m | £9.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.50m | £8.89m | £8.08m | £8.76m | £9.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £387.00k | £200.00k | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.05m | £5.94m | £5.50m | £5.51m | £5.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £311.32k | £0 | £361.26k | £391.25k | £345.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.69m | £2.05m | £1.12m | £1.44m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16m | £1.32m | £1.39m | £1.34m | £1.53m | |
|
Incwm - Arall | £128.61k | £0 | £387.20k | £480.17k | £8.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £162.89k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.33m | £8.75m | £7.93m | £8.58m | £9.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165.98k | £138.28k | £146.49k | £177.12k | £207.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.00k | £69.00k | £60.00k | £59.00k | £61.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £280.00k | £295.58k | £287.47k | £283.65k | £272.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £121.89k | £88.30k | £98.82k | £130.22k | £156.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.