ymddiriedolwyr CARLISLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 251977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Rhyl Robson | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||||
The Venerable Stewart John Fyfe | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||||
David George Dalgoutte | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||||
Claire Janet Busk | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||||
Alastair Robert Hugh Cook | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||
Derek John Bradley BSc FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||
John Edwards | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||||
Rev VERNON ROSS | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||
Jim Johnson | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.