NATIONAL COUNCIL FOR HOUSING AND PLANNING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All the assets of the Council have now been realised and the liabilities settled. The Council became a dormant Charity and Company after 1 January 2007.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
- ROOM (Enw gwaith)
- NATIONAL HOUSING AND TOWN PLANNING COUNCIL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Patrick | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCOPORATED 21/5/1951 AS AMENDED 3/7/1969, 29/10/1970, 11/10/1979, 30/10/1980, 15/10/1981, 22/4/1985, 2/11/1989,& 22/10/1992
Gwrthrychau elusennol
A) THE GENERAL IMPROVEMENT AND AMELIORATION OF THE HOUSING CONDITIONS OF THE POORER CLASSES OF THE PUBLIC OF THE UNITED KINGDOM AND TO SECURE BY ALL POSSIBLE MEANS THE ABOLITION OF UNHEALTHY AND UNDESIRABLE HOUSING CONDITIONS. B) TO PROMOTE AND IMPROVE THE ART AND SCIENCE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING. C) TO PROMOTE AND MAINTAIN EDUCATIONIN RELATION TO THE BUILDING DECORATING DESIGNING AND EQUIPPING OF HOUSES AND OTHER BUILDINGS AND IN RELATION TO THE ART AND SCIENCE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
41-42 BOTOLPH LANE
LONDON
EC3R 8DL
- Ffôn:
- 02079299494
- E-bost:
- governance@rtpi.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window