Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE ROYAL CORNWALL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 252083

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEATRICE JANE DYER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Karen Raquet | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Eve Thorp | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Dr Angela Mallard | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Alison James | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Lynn Mellor | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Deborah Barlow | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Sarah Young | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Rickard | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Birchall | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Susan Hart | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Helen Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Carole Flavelle | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
SALLY BERRIMAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
JENNY PRIME | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.