Ymddiriedolwyr PLYMOUTH HIGHBURY TRUST
Rhif yr elusen: 252165

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Stewart | Cadeirydd | 18 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Paul Wallis | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Mary Caldwell Fulton Hanson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Penelope Welbourne | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
John Knight | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Victoria Joan Pearson | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Deborah Branton | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Philip Fitzsimmons | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
WENDY ELIZABETH BRIMMICOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY ANN HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.